PRESIDENTES CONSTITUCIONALES DEL ECUADOR
miércoles, 11 de febrero de 2015
jose maria placido y jamil mahuad witt
Proyecto de aula: presidentes del
ecuador
Presidencia constitucional: doctor José maría
plácido Caamaño
Período:
presidencial (1883-1884)
Datos biográficos:
Fecha de nacimiento: plácido nació el
5 de octubre de 1837
Guayaquil-ecuador
Fecha de muerte: plácido falleció
el 31 de diciembre de 1900
A los 63 años Sevilla- España
Ciudad: Guayaquil
Padres: don José maría Caamaño y Arteta y doña dolores
Gómez cornejo y castro
Estudios: sus estudios primarios y secundarios los
realizo en la institución tecnológico superior Vicente Rocafuerte. Luego se trasladó a Quito
, se especializo en jurisprudencia y finalmente se graduó de abogado
Obras: creo escuelas por todas partes , aún en las islas galápagos se abrió y
estructuro la escuela militar náutica , se fundó el instituto de ciencia ; se
mejoraron la biblioteca nacional , el jardín botánico , la escuela de agronomía
y el observatorio astronómico se organizaron los archivos legislativos y
municipales
Presidencia constitucional: jamil Mahuad witt
Período: presidencial (1998-2000)
Datos biográficos:
Fecha de nacimiento: nació en loja el
29 de julio de 1949
Fecha de muerte:
Ciudad: loja
padres: Jorge Antonio Mahuad chalela y rosa witt García
padres: Jorge Antonio Mahuad chalela y rosa witt García
Estudios: sus estudios primarios , los realizo en los
hermanos de
La escuela cristiana –la salle , mientras que los estudios secundarios en el
colegio san Gabriel de quito ,
regentando por la orden católica jesuita
. posteriormente ingreso
a realizar sus estudios superiores en la pontificia universidad católica
el ecuador
Obras: creo el gobierno la agencia de garanatía de
deposito para que se encargara de devolver el dinero de los clientes de los
bancos quebrados
Gabriela Sánchez
Falleció en Quito el 23 de octubre de 1980.
Realizó sus
estudios en su ciudad natal, primero en el Seminario de San Diego y luego en el Colegio Nacional Teodoro
Gómez de la Torre, donde se graduó de Bachiller. Posteriormente viajó
a la ciudad de Quito para ingresar a la Facultad de Jurisprudencia de
la Universidad Central, graduándose de Abogado en marzo de 1924.
Tamayo, recibió la dimisión de Carlos
Mancheno, pero según la
Constitución deba ocupar el Mando el
Vicepresidente de la República
que a
la postre era el Dr. Mariano Suárez Veintimilla el 2 de septiembre
de
1947, abrió el camino para una honrada transición política, convocó a
un
Congreso Extraordinario el 11 de septiembre de 1947, el cual nombró
como
Vicepresidente Constitucional al caballero guayaquileño Carlos Julio Arosemena Tola el 16 de septiembre
de 1947, renunciando ante
Arosemena inmediatamente luego de su posesión
en el Congreso,
Terminando así el mandato del Dr. Suárez
Veintimilla.
Ab.Abdalá Bucaram
Proyecto de Aula:
Presidentes del
Ecuador: Trigésimo
Segundo
Presidente
constitucional (Ab.Abdalá Bucaram Ortíz)
Período: 10 de agosto
de 1996
Datos Biográficos
Fecha de nacimiento: 20 de febrero de 1952
Fecha de muerte:
Ciudad: Guayaquil
Padres: Hijo
de Jacobo Bucaram Elmhalin, inmigrante libanés, y de Rina Ortíz Caicedo.
Estudios: Realizó
sus estudios secundarios en el Colegio salesiano Cristóbal Colón, obteniendo el
bachillerato en 1970, año en que inició su carrera en medicina en
la Universidad de Guayaquil, carrera que se interrumpió luego de que
hubiera tenido un enfrentamiento físico con un profesor, por lo que inició la
carrera de Derecho llegando a obtener el título de Abogado de los Tribunales de
la República por la universidad de Guayaquil.
Obras: Bucaram planteó un
régimen de convertibilidad, lo mismo que incluía aspectos tales como: libre
circulación del dólar.
Como estadística se
aseguró la fidelidad del congreso, por lo que acaparó las funciones del
ministerio de gobierno.
PRESIDENTE VELASCO IBARRA
JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA
FECHA
DE NACIMIENTO:
FECHA
DE MUERTE:
CIUDAD:
Quito
PADRES:
Alejandrino Velasco González y Delia
Ibarra Soberón.
ESTUDIOS:
Estudió la secundaria en el Seminario Menor San Luis y en el
Colegio San Gabriel de los jesuitas, ambos en Quito.
A los 29 años de edad se graduó de jurisconsulto en la Universidad Central del Ecuador con una tesis doctoral sobre el
sindicalismo.
OBRAS
Restauró las libertades de
sufragio, culto y de educación, la abolición de la discriminación
administrativa por ideas políticas o religiosas, el fortalecimiento del
sentimiento nacional venido a menos a raíz del Tratado de Río de Janeiro, cuya
nulidad fue proclamada por Velasco en 1960, el resto y protección a la Iglesia
Católica que pudo desplegar su obra educativa con la fundación de universidades
católicas como al de Quito y decenas de escuelas y colegios.
También se fundó el colegio de
señoritas 24 de Mayo de Quito. Entre las carreteras inauguradas o construidas
se anotan: Girón-Pasaje, Durán-Tambo, El Empalme, Latacunga-Quevedo, vía la
Maná, pavimentada, Babahoyo-Quevedo, Santo Domingo-Quinindé.
ACONTECINIENTOS IMPORTANTES
En 1933 se postula a las elecciones presidenciales y obtiene
la más alta votación de la Historia ecuatoriana ganando con el 80% de los
Votos. Su primer período lo inició el 1 de septiembre de 1934; pero fue
derrocado en agosto de 1935 por los militares. Fue al destierro en Colombia y
luego a Buenos Aires donde fue catedrático de Universidades. Se presenta a las
elecciones de 1939 siendo derrotado por estrecho margen por el candidato del
Partido Liberal Radical, Carlos Arroyo del Río.
JOSÉ MARÍA VELASCO IBARRA
MARÍA GRACIA RIVERA MORENO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)